Anuario 2019: Jugadores con más presencias
Pedro Alfredo Ortíz fue el jugador más valioso de la Final de la LigaPro y terminó siendo el jugador con mayor cantidad de partidos y minutos jugados en la temporada 2019 (jugó los 36 partidos y los 3.240 minutos), le sigue otro jugador del Delfín, el zaguero Williams Riveros, presente en todos los minutos de 35 partidos.
Un caso destacado es el del extremo José Manuel Ayoví, un suplente habitual en Liga de Quito esta temporada (fue titular en 17 partidos y solo sumó 1.770 minutos de juego), pero sumó 33 partidos, todos ellos de forma consecutiva entre la fecha 4 de la etapa clasificatoria y las finales.
Primero el listado de los jugadores que actuaron en más partidos de forma consecutiva (actuando como titular o ingresando desde la banca):
Nº. | Nombres de Jugadores | Partidos consecutivos | Día inicio | Día fin | Año fin |
1 | ORTIZ Pedro Alfredo | 36 | 09/02/2019 | 15/12/2019 | 2019 |
2 | AYOVI José Manuel | 33 | 02/03/2019 | 15/12/2019 | 2019 |
3 | CANGA Marcos Fabián | 30 | 08/02/2019 | 03/11/2019 | 2019 |
4 | ORLANDO Juan Muriel | 30 | 09/02/2019 | 03/11/2019 | 2019 |
5 | BRUN Iván Alejandro | 30 | 09/02/2019 | 03/11/2019 | 2019 |
6 | GALINDEZ Hernán Ismael | 29 | 04/03/2019 | 27/11/2019 | 2019 |
7 | COROZO Moisés David | 29 | 08/02/2019 | 26/10/2019 | 2019 |
8 | CHAMPANG Ronald Erick | 29 | 08/02/2019 | 26/10/2019 | 2019 |
9 | RIVEROS Williams Ismael | 29 | 09/02/2019 | 27/10/2019 | 2019 |
10 | MONTAÑO Edson Eli | 29 | 10/02/2019 | 25/10/2019 | 2019 |
11 | TEVEZ Juan Manuel | 27 | 09/03/2019 | 23/11/2019 | 2019 |
12 | COROZO Janner Hitcler | 26 | 03/03/2019 | 26/10/2019 | 2019 |
13 | SOSA Luca Alexander | 26 | 08/02/2019 | 20/09/2019 | 2019 |
14 | GABBARINI Adrián José | 26 | 02/03/2019 | 26/10/2019 | 2019 |
15 | PERLAZA Jonathan E. | 23 | 08/02/2019 | 25/08/2019 | 2019 |
16 | DREER Estebán Javier | 22 | 07/04/2019 | 26/10/2019 | 2019 |
17 | FERNANDEZ Luis Fernando | 21 | 15/04/2019 | 25/10/2019 | 2019 |
18 | ARMAS Diego Andrés | 21 | 04/05/2019 | 27/11/2019 | 2019 |
19 | JIMENEZ Jhon Jairo | 20 | 09/03/2019 | 01/09/2019 | 2019 |
20 | NAZARENO Geovanny E. | 20 | 09/02/2019 | 04/08/2019 | 2019 |
A continuación todos los jugadores con 15 o más presencias durante el torneo 2019:
Nombres de Jugadores | Equipo | PJ | Minutos | Títular | TA | TR | Goles | Asistencias |
ORTIZ Pedro Alfredo | Delfín S.C. | 36 | 3240 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RIVEROS Williams Ismael | Delfín S.C. | 35 | 3150 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 |
NAZARENO Geovanny E. | Delfín S.C. | 34 | 3027 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GABBARINI Adrián José | L.D.U. de Quito | 34 | 2962 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GARCES Carlos Jhon | Delfín S.C. | 34 | 2921 | 34 | 10 | 1 | 16 | 5 |
COROZO Moisés David | Macará | 33 | 2970 | 33 | 4 | 0 | 6 | 0 |
CHAMPANG Ronald Erick | Macará | 33 | 2463 | 30 | 3 | 0 | 6 | 3 |
MONTAÑO Edson Eli | Aucas | 33 | 2106 | 23 | 2 | 0 | 9 | 3 |
AYOVI José Manuel | L.D.U. de Quito | 33 | 1770 | 17 | 2 | 0 | 3 | 4 |
PERLAZA Pedro Pablo II | Delfín S.C. | 32 | 2811 | 31 | 5 | 1 | 2 | 5 |
ARCE Kener Luis | Macará | 32 | 2776 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 |
ORDOÑEZ Roberto Javier | Delfín S.C. | 32 | 2722 | 32 | 7 | 1 | 9 | 5 |
BURZIO Pablo César | Aucas | 32 | 2482 | 31 | 2 | 0 | 6 | 2 |
COROZO Janner Hitcler | Macará | 32 | 2070 | 22 | 3 | 0 | 8 | 2 |
LOPEZ Marcos Andrés | Univ. Católica | 31 | 2790 | 31 | 5 | 0 | 1 | 5 |
PIÑATARES Bruno | Delfín S.C. | 31 | 2742 | 30 | 14 | 0 | 3 | 2 |
QUIÑONEZ Leonel Enrique | Macará | 31 | 2669 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 |
CHALA Jeison Daniel | Univ. Católica | 31 | 2042 | 24 | 3 | 0 | 2 | 6 |
TEVEZ Juan Manuel | Aucas | 31 | 1871 | 22 | 3 | 0 | 6 | 2 |
ROMERO Luis Manuel | Aucas | 30 | 2700 | 30 | 13 | 1 | 4 | 1 |
BRUN Iván Alejandro | Olmedo | 30 | 2700 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ORLANDO Juan Muriel | Olmedo | 30 | 2648 | 30 | 2 | 0 | 10 | 3 |
CANGA Marcos Fabián | Guayaquil City | 30 | 2646 | 30 | 4 | 0 | 1 | 2 |
ARBOLEDA Carlos Alexi | Macará | 30 | 1734 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 |
MERA Francisco Javier | Delfín S.C. | 30 | 944 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DREER Estebán Javier | Emelec | 29 | 2610 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SOSA Luca Alexander | Guayaquil City | 29 | 2610 | 29 | 6 | 0 | 3 | 1 |
GALINDEZ Hernán Ismael | Univ. Católica | 29 | 2610 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OREJUELA Jefferson G. | L.D.U. de Quito | 29 | 2575 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 |
DE LOS SANTOS Guillermo | Univ. Católica | 29 | 2534 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
CORTEZ Gustavo Orlando | Univ. Católica | 29 | 2515 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 |
ESTRADA Michael Steveen | Macará | 29 | 2359 | 27 | 8 | 0 | 17 | 5 |
CAICEDO Jefferson Steven | Técnico Univ. | 29 | 2344 | 26 | 8 | 0 | 5 | 6 |
BURBANO Roberth J. II | Delfín S.C. | 29 | 2321 | 28 | 6 | 0 | 4 | 2 |
PERLAZA Jonathan E. | Guayaquil City | 29 | 2188 | 23 | 7 | 0 | 2 | 6 |
JULIO Anderson Andrés | L.D.U. de Quito | 29 | 2149 | 25 | 5 | 0 | 7 | 9 |
LOPEZ Sergio Daniel | Delfín S.C. | 29 | 2137 | 28 | 6 | 0 | 9 | 5 |
ALVARADO Alexander A. | Aucas | 29 | 2029 | 22 | 4 | 0 | 1 | 7 |
PADILLA Johan David | El Nacional | 28 | 2520 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CIFUENTES Pablo César | El Nacional | 28 | 2503 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 |
BECERRA Raúl Oscar | Dep. Cuenca | 28 | 2486 | 28 | 7 | 0 | 18 | 6 |
MARTINEZ Leandro E. | Dep. Cuenca | 28 | 2483 | 28 | 6 | 0 | 7 | 14 |
MANCHOT Alejandro S. | Macará | 28 | 2474 | 28 | 8 | 3 | 1 | 1 |
MARTINEZ Facundo Martín | Univ. Católica | 28 | 2227 | 27 | 8 | 0 | 2 | 4 |
ROJAS Joao Joshimar | Emelec | 28 | 2055 | 24 | 4 | 0 | 4 | 5 |
ARCE Luis Arturo | El Nacional | 28 | 2001 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 |
MASTRIANI Gonzalo M. | Guayaquil City | 28 | 1747 | 19 | 0 | 0 | 14 | 1 |
FERAUD Carlos Alfredo II | Macará | 28 | 1581 | 17 | 1 | 0 | 3 | 8 |
ROJAS Juan Diego | Delfín S.C. | 28 | 1276 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 |
HERAS Brian Roberto | Dep. Cuenca | 27 | 2430 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VEGA Leandro Sebastián | Emelec | 27 | 2430 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 |
CEVALLOS Willian Daniel | Olmedo | 27 | 2406 | 27 | 13 | 1 | 4 | 2 |
HERNANDEZ José Manuel | América Quito | 27 | 2395 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOSQUERA Yúber Antonio | Univ. Católica | 27 | 2356 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 |
GUERRA Franklin Joshua | L.D.U. de Quito | 27 | 2302 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BORJA Jonathan Darwin | El Nacional | 27 | 2300 | 26 | 3 | 1 | 11 | 5 |
MANCILLA Pablo José | Guayaquil City | 27 | 2277 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 |
COROZO Galo Ricardo | Macará | 27 | 2270 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 |
JIMENEZ Jhon Jairo | Guayaquil City | 27 | 2239 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 |
CAICEDO Edison Armando | Delfín S.C. | 27 | 2215 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 |
ARROYO Dixon Jair | Emelec | 27 | 2126 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 |
RIZOTTO Mario Enrique | Macará | 27 | 2102 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 |
MARTINEZ Fidel Francisco | Barcelona S.C. | 27 | 2054 | 23 | 8 | 0 | 16 | 4 |
DAJOME Cristian Andrés | Indep. del Valle | 27 | 2047 | 23 | 6 | 0 | 5 | 2 |
CHAVEZ Ariel Hernán | Guayaquil City | 27 | 1741 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 |
CHALA Walter Leodan | Univ. Católica | 27 | 1605 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 |
MERA Efrén Alexander | Indep. del Valle | 27 | 1456 | 18 | 4 | 0 | 6 | 6 |
ESCALADA Luis Miguel | Dep. Cuenca | 27 | 1442 | 20 | 2 | 0 | 5 | 3 |
PELLERANO Cristian A. | Indep. del Valle | 26 | 2297 | 26 | 10 | 0 | 5 | 1 |
CANGA Luis David | Delfín S.C. | 26 | 2244 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 |
MINA Sixto Romario | El Nacional | 26 | 2230 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
OÑA Christian Andrés | Univ. Católica | 26 | 2226 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
CAICEDO Romario Javier | Emelec | 26 | 2204 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 |
COROZO Marvin Richard | Olmedo | 26 | 2155 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 |
FRANCO Alan Steven | Indep. del Valle | 26 | 2143 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 |
HOYOS Michael Ryan | Guayaquil City | 26 | 2099 | 26 | 5 | 1 | 8 | 1 |
LANDAZURI Anthony R. | Indep. del Valle | 26 | 2036 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 |
CAICEDO Flavio David | Guayaquil City | 26 | 1928 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 |
UCHUARI Jonny Alexander | Dep. Cuenca | 26 | 1637 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 |
CABEZA Alejandro Jair | Indep. del Valle | 26 | 1526 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 |
SEGURA Miguel Angel | El Nacional | 26 | 1514 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 |
ARMAS Diego Andrés | Univ. Católica | 26 | 1486 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
MARTINEZ Cristian | L.D.U. de Quito | 26 | 1078 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 |
CHICAIZA Luis Andrés | L.D.U. de Quito | 26 | 1039 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 |
FERNANDEZ Luis Fernando | Aucas | 25 | 2250 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BURRAI Javier Nicolás | Macará | 25 | 2198 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VIOTTI Angel Eduardo | Olmedo | 25 | 2112 | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 |
VELEZ Charles Ariel | Técnico Univ. | 25 | 2073 | 25 | 6 | 0 | 7 | 2 |
LARREA Pedro Sebastián | Dep. Cuenca | 25 | 2060 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 |
VIDES Bruno Leonel | Univ. Católica | 25 | 2058 | 24 | 6 | 0 | 14 | 1 |
CARRASCO Marco Alexander | Mushuc Runa S.C. | 25 | 2030 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 |
DUFFARD Matías Nicolás | Aucas | 25 | 1877 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 |
JULIO Jhojan Esmaides | L.D.U. de Quito | 25 | 1814 | 24 | 3 | 0 | 5 | 4 |
CARABALI Jhon Clovis | Olmedo | 25 | 1787 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 |
GOMEZ Armando Francisco | Macará | 25 | 1559 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 |
PORTOCARRERO Segundo A. | Dep. Cuenca | 25 | 1490 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 |
PEÑA Jean Carlos | El Nacional | 24 | 2144 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
VELASCO Pedro Pablo | Barcelona S.C. | 24 | 2101 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 |
BONE Darío Darwin | Mushuc Runa S.C. | 24 | 2091 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 |
LEON Luis Fernando | Indep. del Valle | 24 | 2085 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 |
MINA Glendys Carlos | Mushuc Runa S.C. | 24 | 2080 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 |
AMARILLA Luis Antonio | Univ. Católica | 24 | 2013 | 23 | 4 | 1 | 19 | 5 |
ZAMBRANO Iván Frangoy | Técnico Univ. | 24 | 1970 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 |
MARQUES Gabriel | Barcelona S.C. | 24 | 1945 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 |
QUINTEROS José Alfredo | L.D.U. de Quito | 24 | 1870 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 |
GODOY Wilmer Javier | Emelec | 24 | 1772 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 |
PEREZ Sebastián | Barcelona S.C. | 24 | 1688 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 |
CABEZAS Bryan Alfredo | Emelec | 24 | 1493 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 |
SANCHEZ Jhon Jairo | Indep. del Valle | 24 | 1286 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
NOBOA David Alejandro | Delfín S.C. | 24 | 1132 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
NAZARENO Aurelio M. | Olmedo | 23 | 2061 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 |
RODRIGUEZ Carlos Emilio | L.D.U. de Quito | 23 | 1915 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SEGOVIA Luis Geovanny | Indep. del Valle | 23 | 1864 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VEGA Edison Fernando | L.D.U. de Quito | 23 | 1712 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ Harold Jonathan | Dep. Cuenca | 23 | 1609 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 |
DURAN Favio Alejandro | Olmedo | 23 | 1281 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PADILLA Jairo Santiago | El Nacional | 23 | 1268 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PALACIOS Jorge Luis | Mushuc Runa S.C. | 23 | 1258 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 |
HUMANANTE Jean Carlos | Guayaquil City | 23 | 1025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
POSLIGUA Marco Antonio | Olmedo | 23 | 988 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
MORA Fernando David | Técnico Univ. | 22 | 1924 | 22 | 6 | 1 | 5 | 0 |
QUILUMBA Darwin Estuardo | Mushuc Runa S.C. | 22 | 1914 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 |
TRIVIÑO Klever José | Olmedo | 22 | 1854 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AGUIRRE Rodrigo S. | L.D.U. de Quito | 22 | 1763 | 19 | 10 | 2 | 12 | 0 |
GUERRERO Fernando A. | Emelec | 22 | 1511 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 |
ANGULO Daniel Patricio | Emelec | 22 | 1365 | 14 | 7 | 0 | 6 | 1 |
QUIÑONEZ Angel Fernando | Barcelona S.C. | 22 | 1260 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
MUÑOZ Adolfo Alejandro | L.D.U. de Quito | 22 | 1053 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 |
OÑA Bryan Gabriel | Univ. Católica | 22 | 489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MINA Kevin Josué | Olmedo | 22 | 419 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
BANGUERA Máximo Orlando | Barcelona S.C. | 21 | 1880 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CARABALI Franklin A. | América Quito | 21 | 1794 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 |
ORZAN Horacio De Dios | Mushuc Runa S.C. | 21 | 1764 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 |
MENDOZA José Angel | Olmedo | 21 | 1701 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ Bryan Paul | América Quito | 21 | 1612 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 |
ANANGONO Gregori A. | Aucas | 21 | 1374 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 |
ALEMAN Christian F. | Barcelona S.C. | 21 | 1352 | 17 | 4 | 0 | 6 | 3 |
GODOY Jesi Alexander | Univ. Católica | 21 | 1287 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
DE LA CRUZ Jonathan O. | Macará | 21 | 822 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 |
RODRIGUEZ Matías E. | Univ. Católica | 21 | 750 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
PINOS Jorge Bladimir | Indep. del Valle | 20 | 1800 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CHAVEZ Walter Daniel | Técnico Univ. | 20 | 1800 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SCHUNKE Richard Hernán | Indep. del Valle | 20 | 1762 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
CASTILLO Segundo A. | Guayaquil City | 20 | 1666 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
QUIÑONEZ Jhonny Raúl | Aucas | 20 | 1535 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 |
PRECIADO Angelo Smit | Indep. del Valle | 20 | 1486 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
FOLLECO Nixon Geovanny | Fuerza Amarilla | 20 | 1432 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ROMERO Marcos Vinicio | Olmedo | 20 | 1369 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 |
VALENCIA Jorge Daniel | América Quito | 20 | 1341 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 |
COROZO Washington Bryan | Indep. del Valle | 20 | 1299 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 |
ORDOÑEZ Jorge Antonio | El Nacional | 20 | 1254 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 |
CAICEDO Marcos Jackson | Barcelona S.C. | 20 | 1075 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
BOLAÑOS Luis Alberto | Olmedo | 20 | 916 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FIGUEROA Víctor Alberto | Aucas | 19 | 1699 | 19 | 3 | 0 | 9 | 2 |
GRACIA Angel Fernando | Aucas | 19 | 1673 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 |
VALDIVIEZO José Alberto | Fuerza Amarilla | 19 | 1576 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BATALLA César Roberto | Fuerza Amarilla | 19 | 1562 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PINEIDA Mario Alberto | Barcelona S.C. | 19 | 1441 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
VERA Adrián Vicente | Fuerza Amarilla | 19 | 1419 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ESTUPIÑAN Luis Joel | Mushuc Runa S.C. | 19 | 1292 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GARCES Roberto Daniel | Indep. del Valle | 19 | 1199 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 |
OYOLA Matías Damián | Barcelona S.C. | 19 | 956 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BEDOYA Anthony Patricio | Aucas | 18 | 1620 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
AIMAR Darío Javier | Barcelona S.C. | 18 | 1620 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ORTIZ Nicolás Darío | Olmedo | 18 | 1558 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 |
OJEDA Sergio Maximiliano | Dep. Cuenca | 18 | 1537 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 |
MINA Byron Andrés | Mushuc Runa S.C. | 18 | 1497 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 |
ORTIZ Julio Joao | Dep. Cuenca | 18 | 1468 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JAMA Davinson Alexander | Fuerza Amarilla | 18 | 1423 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 |
TUTALCHA Christopher A. | Técnico Univ. | 18 | 1377 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZEA Walter Germán | Fuerza Amarilla | 18 | 1330 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
MINA Sergio Danilo | Fuerza Amarilla | 18 | 1306 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 |
DAVILA Esteban Nicolás | América Quito | 18 | 1219 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CASTILLO Byron David | Barcelona S.C. | 18 | 1208 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 |
BARREIRO Maximiliano F. | Aucas | 18 | 780 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 |
VALLE Gonzalo Roberto | Guayaquil City | 17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJIA Onofre Ramiro | América Quito | 17 | 1417 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
MOSQUERA Marco Roberto | Aucas | 17 | 1387 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 |
PRECIADO Adonis Stalin | Mushuc Runa S.C. | 17 | 1287 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 |
SIERRA Jefferson A. | Olmedo | 17 | 1255 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
QUEIROZ Nicolás | Emelec | 17 | 1230 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CIFUENTES José Adoni | América Quito | 17 | 1097 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
DIAZ Damián Rodrigo | Barcelona S.C. | 17 | 1062 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 |
PATTA Henry Leonel | Mushuc Runa S.C. | 17 | 941 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BETANCOURT Jonathan E. | Univ. Católica | 17 | 684 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
VALENCIA Luis Antonio | L.D.U. de Quito | 16 | 1402 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 |
CARABALI Bryan Ignacio | Dep. Cuenca | 16 | 1376 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOYANO Carlos Luis | Técnico Univ. | 16 | 998 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
OREJUELA Carlos Alfredo | Emelec | 16 | 872 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 |
DELGADO Bagner Samuel | Mushuc Runa S.C. | 16 | 871 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
TRELLES Iván Arcenio | América Quito | 16 | 773 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NAULA Anderson Alexander | Guayaquil City | 16 | 763 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
BONILLA José Ignacio | Fuerza Amarilla | 16 | 645 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAMPANA Leonardo | Barcelona S.C. | 16 | 547 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
COROZO Diego Armando | Delfín S.C. | 16 | 470 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VILLALVA Alejandro J. | Delfín S.C. | 16 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ Christian Geovanny | L.D.U. de Quito | 15 | 1321 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
CRISTALDO Gustavo A. | Fuerza Amarilla | 15 | 1218 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
CUERO Carlos Andrés | Aucas | 15 | 1172 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 |
CAICEDO Beder Julio | Barcelona S.C. | 15 | 1101 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CUCCO Brian Federico | Dep. Cuenca | 15 | 1098 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CARCELEN Edison Javier | Univ. Católica | 15 | 1094 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
CORTEZ Gabriel Jhon | Emelec | 15 | 718 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 |
RODRIGUEZ Jhon Jairo II | Dep. Cuenca | 15 | 688 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…